1广州市市长:温国辉 温国辉,男,汉族,1963年9月生,广东揭西人,1984年7月参加工作,1984年6月加入中国共产党,研究生学历(华南理工大学管理工程系工业管理工程专业),工学硕士。现任广州市委副书记、市长、市政府党组书记。
2深圳市市长:陈如桂陈如桂,男,汉族,1962年9月生,广东廉江人,1983年8月参加工作,1992年10月加入中国共产党,研究生学历,工学博士,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。现任深圳市委副书记、市长、市政府党组书记。
3珠海市市长:姚奕生姚奕生,男,汉族,1965年7月生,广东汕头人,1987年7月参加工作,1986年10月加入中国共产党,广东省委党校政治经济学专业毕业,省委党校研究生学历,农学学士(华南农业大学土壤农化专业),工程师。现任珠海市委副书记、市长、市政府党组书记。
4汕头市市长:郑剑戈郑剑戈,男,汉族,1964年6月生,广东茂名人,1986年7月参加工作,1985年4月加入中国共产党,中央党校研究生(中央党校研究生班经济学专业)学历。现任汕头市委副书记、市长、市政府党组书记。
5佛山市市长:朱伟朱伟,男,汉族,1968年9月生,湖南石门人,1994年7月参加工作,2002年6月加入中国共产党,研究生学历,经济学硕士。现任佛山市委副书记、市长、市政府党组书记。
6韶关市市长:王瑞军王瑞军,男,汉族,1970年10月生,内蒙古乌拉特前旗人,1993年7月参加工作,1988年12月加入中国共产党,研究生学历,工学博士学位,研究员职称。现任韶关市委副书记、市长、市政府党组书记。
7河源市市长:林涛林涛,男,汉族,1971年7月生,广东揭阳人,1993年7月参加工作,1996年6月加入中国共产党,广州外国语学院英语系英语专业毕业,文学学士;暨南大学国际关系专业在职博士学历,法学博士。现任河源市委副书记、市长、市政府党组书记。
8梅州市市长:张爱军张爱军,男,汉族,1970年4月生,河南安阳人,1993年7月参加工作,1989年4月加入中国共产党,硕士研究生学历,法学硕士。现任梅州市委副书记、市长、市政府党组书记。
9
惠州市市长:刘吉刘吉,男,汉族,1969年5月生,湖北麻城人,1990年7月参加工作,1998年11月加入中国共产党,新加坡南洋理工大学管理经济学专业毕业,在职研究生学历,硕士学位。现任惠州市委副书记、市长、市政府党组书记。
10汕尾市市长:逯峰逯峰,男,汉族,1972年1月生,河南洛阳人,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。现任汕尾市委副书记、市长、市政府党组书记。
11东莞市市长:肖亚非肖亚非,男,汉族,1966年6月生,江西樟树人,1988年7月参加工作,1992年1月加入中国共产党,中山大学经济学系世界经济专业毕业,经济学硕士。现任东莞市委副书记、市长、市政府党组书记。
12中山市市长:危伟汉危伟汉,男,汉族,1965年7月生,广东广州人,1983年6月参加工作,1987年11月加入中国共产党,省委党校研究生学历,硕士学位。现任中山市委副书记、市长、市政府党组书记。
13江门市市长:刘毅刘毅,男,汉族,1963年5月生,广东佛山人,1984年7月参加工作,1984年6月加入中国共产党,大学学历,农业推广硕士、高级管理人员工商管理硕士。现任江门市委副书记、市长、市政府党组书记。
14阳江市市长:温湛滨温湛滨,男,汉族,1971年1月生,广东湛江人,1993年7月参加工作,1991年10月加入中国共产党,在职研究生学历,经济学博士,高级政工师,经济师。现任阳江市委副书记、市长、市政府党组书记。
15湛江市市长:姜建军姜建军,男,汉族,1964年8月生,河南商城人,1983年7月参加工作,1988年2月加入中国共产党,在职研究生学历,管理学硕士学位,高级工程师职称。现任湛江市委副书记、市长、市政府党组书记。
16茂名市市长:袁古洁袁古洁,女,汉族,1968年5月生,贵州遵义人,1988年7月参加工作,1992年10月加入中国共产党,博士研究生学历,法学博士,教授。现任茂名市委副书记、市长、市政府党组书记。
17肇庆市市长:吕玉印吕玉印,男,汉族,1970年11月生,河南南阳人,1998年7月参加工作,1993年6月加入中国共产党,研究生学历,经济学博士。现任肇庆市委副书记、市长、市政府党组书记。
18清远市市长:马正勇马正勇,男,汉族,1973年1月生,宁夏固原人,1994年7月参加工作,1994年12月加入中国共产党,在职研究生学历,法学博士。现任清远市委副书记、市长、市政府党组书记。
19潮州市市长:殷昭举殷昭举,男,汉族,1972年7月生,安徽砀山人,1993年8月参加工作,1996年5月加入中国共产党,在职研究生学历,法学博士。现任潮州市委副书记、市长、市政府党组书记。
20揭阳市市长:张科张科,男,汉族,1968年2月生,重庆人,1989年6月参加工作,1987年1月加入中国共产党,在职研究生学历,公共管理硕士。现任揭阳市委副书记、市长、市政府党组书记。
21
云浮市市长:王胜王胜,男,汉族,1968年3月生,山东阳谷人,1989年6月参加工作,1989年1月加入中国共产党,中山大学管理学院企业管理专业毕业,研究生学历,经济学硕士。现任云浮市委副书记、市长、市政府党组书记。
来源:广东乡情
|