市长 庄悦群
所在城市:茂名
单位职务:茂名市委副书记、市政府市长
庄悦群履历
庄悦群,男,汉族,1969年8月出生,广东普宁人,1990年7月参加工作,1993年6月加入中国共产党,在职研究生学历,法学博士学位。
1990.07—1990.12 中国国际信托投资公司广州公司干部
1990.12—1999.06 广州市天河区车陂街道办事处工作,历任街道办事处法律服务所副主任、生活服务公司副经理、居民科副科长,科长,办事处副主任,主任
1999.06—2003.02 广州市天河区计划局、统计局、物价局、粮食局局长
2003.02—2005.09 广州市东山区副区长,区委政法委副书记
2005.09—2011.07 广州市越秀区副区长,区委常委、常务副区长,越秀区委副书记
2011.07—2015.07 广州市民政局党委书记,局长
2015.07—2015.08 广州市从化区委书记
2015.08—2016.09 广州市从化区委书记、区人大常委会主任
2016.09—2021.04 广州市从化区委书记
2021.04— 茂名市委副书记、市政府副市长、代理市长、市长
副市长 杨安队
所在城市:茂名
单位职务:茂名市委常委,市人民政府副市长、党组副书记
工作分工:负责市政府机关、发展改革(粮食、物价、重点项目)、教育、财政、税务、应急管理、消防救援、国有资产监管、统计、政务服务数据管理、政务公开方面工作。
分管市政府办公室(综合考核办)、发展和改革局(粮食和物资储备局)、教育局、财政局、应急管理局(地震局)、国资委、统计局、政务服务数据管理局。
联系市消防救援支队、广东石油化工学院、茂名职业技术学院、广东茂名健康职业学院、广东茂名幼儿师范专科学校、广东茂名农林科技职业学院、市税务局、国家统计局茂名调查队、中央储备粮茂名直属库、茂名供电局。
杨安队履历
杨安队,男,汉族,1972年2月出生,广东吴川人,在职博士研究生学历,管理学博士,1994年7月参加工作,1991年12月加入中国共产党。
1990.09-1994.07 华南师范大学数学系数学专业学习
1994.07-1997.07 华南师范大学数学系团委书记、学生工作秘书
1997.07-2000.01 华南师范大学数学系团委书记、学生工作秘书(副科级)(1996.09--1999.07 省委党校经济学专业在职研究生班学习)
2000.01-2000.07 华南师范大学数学系团委书记、学生工作秘书(正科级)
2000.07-2002.06 华南师范大学学生部勤工助学中心主任
2002.06-2005.07 华南师范大学网络教育学院党总支副书记(副处级)
2005.07-2008.08 新疆哈密市委常委、副书记,华南师范大学正处级干部
2008.08-2009.08 华南师范大学南海学院副校长(正处级)
2009.08-2009.11 中山市石岐区党工委副书记
2009.11-2011.07 中山市石岐区党工委副书记、纪工委书记
2011.07-2011.11 中山市坦洲镇党委副书记
2011.11-2014.09 中山市坦洲镇党委副书记、镇长
2014.09-2016.07 中山市东凤镇党委书记、人大主席
2016.07-2018.07 中山市委常委、中山对口帮扶潮州指挥部总指挥,潮州市委常委、副市长(挂任)
2018.07-2020.07 中山市委常委、政法委书记(2013.09--2019.06 武汉大学政治与公共管理学院行政管理专业博士研究生学习)
2020.07-现在 茂名市委常委、市人民政府副市长,2020.08任市人民政府党组副书记
副市长 李多民
所在城市: 茂名
单位职务: 市人民政府副市长、党组成员,茂名高新技术产业开发区党工委书记
工作分工:负责科技、工业和信息化、人力资源与社会保障、交通运输方面工作。
分管市科技局、工业和信息化局(中小企业局、集体企业联社)、人力资源和社会保障局、交通运输局、公路管理局。
联系市科协、茂名石化公司、茂名海事局、市邮政管理局、各通信运营商和铁塔建设公司、茂名火车站、茂名西火车站。
李多民履历
李多民,男,汉族,1966年3月出生,甘肃民勤人,在职研究生学历,工学博士,教授,1991年7月参加工作,1991年7月加入中国共产党。
1987.07-1991.07 抚顺石油学院石油化工机械系化工机械与设备专业本科学习
1991.07-2001.03 广东石油化工高等专科学校机械工程系化机教研室副主任,主任(其间:1996.09-1999.03在华南理工大学工业装备与控制工程系化工过程机械专业硕士研究生班学习)
2001.03-2001.11 茂名学院机械工程系领导成员、总支委员
2001.11-2002.11 茂名学院机电工程学院副院长
2002.11-2005.04 茂名学院机电工程学院副院长(主持全面工作)
2005.04-2009.01 茂名学院机电工程学院院长 (2003.09-2006.06在华南理工大学资源科学与造纸工程学院制浆造纸工程专业博士研究生学习)
2009.01-2010.12 茂名学院院长助理、茂名学院机电工程学院院长
2010.12-2011.12 广东石油化工学院副院长
2011.12-2015.08 茂名职业技术学院党委副书记、院长
2015.08-2018.09 茂名市人民政府副市长、党组成员
2018.09-现在 茂名市人民政府副市长、党组成员,茂名高新技术产业开发区党工委书记
第十一届茂名市委委员
副市长 崔 剑
所在城市: 茂名
单位职务: 市人民政府副市长、党组成员
工作分工: 负责水利、农业农村、退役军人事务、市场管理、金融、供销社、扶贫、知识产权方面工作。
分管市水务局、农业农村局(扶贫办)、退役军人事务局、市场监督管理局(知识产权局)、金融工作局、鉴江流域水利工程管理局、供销社、老促会。
联系市委外事工作委员会办公室、市委台港澳工作办公室、市侨联、茂名农垦局、市气象局、茂名水文分局、市烟草专卖局、茂名盐务局、人民银行茂名市中心支行、茂名银保监分局、市保险行业协会,各金融机构驻茂分支机构。
崔剑履历
崔剑,男,汉族,1971年10月出生,陕西咸阳人,研究生学历,管理学硕士,1993年8月参加工作,1992年10月加入中国共产党。
1989.09-1993.08 新疆八一农学院经济贸易系经济管理专业本科学习
1993.08-1994.09 新疆农业厅计财处、农业信息中心干部
1994.09-1997.07 华南农业大学经济贸易学院农业经济及管理专业硕士研究生学习,获管理学硕士学位
1997.07-1999.05 广东省粮食管理储备局购销管理处科员
1999.05-2000.05 广东省粮食管理储备局购销管理处副主任科员
2000.05-2002.05 广东省发展计划委粮食计划处副主任科员
2002.05-2004.06 广东省发展计划委粮食计划处、粮食调控处主任科员
2004.06-2008.01 广东省发展改革委粮食调控处副处长(其间:2004.06-2007.06参加广东省第四批援藏工作,任西藏林芝地区发展改革委党组副书记、副主任)
2008.01-2008.10 广东省粮食局办公室副主任
2008.10-2011.06 广东省发展改革委农村经济处副处长
2011.06-2012.12 广东省发展改革委农村经济处调研员
2012.12-2013.08 广东省发展改革委省医药卫生体制改革办公室处长
2013.08-2014.02 广东省外经贸厅办公室主任
2014.02-2015.08 广东省商务厅办公室主任(其间:2006.09-2014.06在华南师范大学经济与管理学院政治经济学专业博士研究生学习;2015.03-2015.07参加省委党校中青一班学习)
2015.08-现在 茂名市人民政府副市长、党组成员、第十一届茂名市委委员
副市长 吴世文
所在城市: 茂名
单位职务: 市人民政府副市长、党组成员
工作分工:负责自然资源、海洋、生态环境、住房和城乡建设、商务(口岸)、招商引资、城市管理和综合执法、林业方面工作。
分管市自然资源局(海洋局)、生态环境局、住房和城乡建设局(人防办)、商务局(口岸局、投资促进局)、城市管理和综合执法局、林业局、土地开发储备中心、住房公积金管理中心、贸促会。
联系茂名海关、市工商联、团市委。
吴世文履历
吴世文,男,汉族,1972年12月出生,广东始兴人,大学学历,工商管理硕士,1995年7月参加工作,1996年8月加入中国共产党。
1990.09-1995.07 清华大学过程自动化与自动检测专业学习
1995.07-2001.07 华南自动化工程联合公司工作
2001.07-2002.07 广东省发展计划委员会高技术产业处试用期公务员
2002.07-2005.02 广东省发展和改革委员会(省发展计划委员会)高技术产业处副主任科员
2005.02-2008.06 广东省发展和改革委员会高技术产业处主任科员(其间:2005.12-2007.11挂任清远市阳山县副县长;2003.03-2005.10 在中山大学工商管理专业学习,取得硕士学位)
2008.06-2012.02 广东省发展和改革委员会高技术产业处副处长
2012.02-2015.01 东莞市委副秘书长(正处级)
2015.01-2015.02 东莞市科学技术局党组书记、局长人选
2015.02-2018.11 东莞市科学技术局党组书记、局长
2018.11-2018.12 东莞市石龙镇党委书记(其间:2018.11-2018.12挂任松山湖高新区党工委副书记)
2018.12-2019.01 茂名市人民政府副市长人选
2019.01-现在 茂名市人民政府副市长、党组成员
副市长 黄 权
所在城市: 茂名
单位职务: 茂名市副市长,九三学社茂名市委会副主委
工作分工:负责民政、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、地方志、妇女、儿童方面工作。
分管市民政局、市文化广电旅游体育局、卫生健康局、医疗保障局、地方志办、老龄委。
联系市总工会、妇联、残联、红十字会、关工委。
黄权履历
黄权,男,汉族,1962年10月出生,广东化州人,大学学历,工商管理硕士,1986年7月参加工作,1999年7月加入九三学社。
1981.09-1986.07 湛江医学院医疗系医疗专业学习
1986.07-1998.06 茂名市人民医院医师(1997.12评为副主任医师)
1998.06-2001.05 茂名市人民医院第一门诊部主任
2001.05-2001.10 茂名卫校副校长
2001.10-2007.04 茂名市卫生局副局长,九三学社筹委会副主任委员
(其间:2003.09-2005.07参加中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士专业学习)
2007.04-2012.03 茂名市卫生局局长,九三学社茂名市委会副主委
2012.03-2019.01 茂名市食品药品监督管理局局长,九三学社茂名市委会副主委
2019.01-2020.06 茂名市市场监督管理局局长,九三学社茂名市委会副主委
2020.06-2020.07 茂名市副市长,茂名市市场监督管理局局长,九三学社茂名市委会副主委
2020.07-现在 茂名市副市长,九三学社茂名市委会副主委
副市长 黄建平
所在城市: 茂名
单位职务:副市长兼任市公安局局长
工作分工:负责公安、司法、信访工作。
分管市公安局、司法局、信访局、人民武装。
联系市中级人民法院、市人民检察院、驻茂各部队、市国安局、茂名出入境边防检查站。
黄建平履历
黄建平,男,汉族,1969年1月出生,广东肇庆人,省社科院在职研究生学历,1988年7月参加工作,1991年9月加入中国共产党。
1986.09--1988.07 广东省人民警察学校普通公安专业学习
1988.07--1993.04 广东省肇庆市公安局鼎湖分局预审科民警
1993.04--1995.10 广东省肇庆市公安局鼎湖分局预审科副科长
1995.10--1996.09 共青团广东省肇庆市鼎湖区委副书记
(1993.09--1996.06中国人民公安大学公安管理专业学习)
1996.09--2001.04 共青团广东省肇庆市鼎湖区委书记
2001.04--2001.12 广东省肇庆市鼎湖区桂城街道办事处副书记、主任
(1998.09--2001.07 省社科院政治经济学专业研究生学习)
2001.12--2002.02 广东省肇庆市鼎湖区莲花镇委书记
2002.02--2003.03 广东省肇庆市鼎湖区莲花镇委书记、人大常委会主任
2003.03--2005.06 广东省肇庆市鼎湖区人民政府副区长
2005.06--2011.09 广东省肇庆市鼎湖区副区长、鼎湖区政府党组副书记
2011.09--2014.10 广东省肇庆市鼎湖区委常委、副区长、区政府党组副书记
2014.10--2016.09 广东省肇庆市土地储备中心党组书记、主任
2016.09--2016.10 广东省肇庆市土地储备中心党组书记、主任,肇庆市国土资源局党组书记、局长
2016.10--2018.03 广东省肇庆市国土资源局局长
2018.03--2020.07 广东省肇庆四会市委书记
2020.07--2020.09 广东省肇庆四会市委书记,兼任肇庆高新区党工委副书记
2020.09--2021.01 广东省肇庆四会市委书记、一级调研员,肇庆高新区党工委副书记
2021.01--2021.02 广东省茂名市人民政府副市长人选
2021.02-- 现在 广东省茂名市人民政府副市长、党组成员,市公安局党委书记、局长、督察长,市委政法委员会第一副书记
来源:茂名市人民政府
|